历任领导
历任党委书记、校(院)长名单 |
党委书记 |
校(院)长 |
姓 名 |
任离职时间 |
姓 名 |
任离职时间 |
黄国平 |
1959年4月-1960年8月 |
熊业广 |
1959年2月-1961年11月 |
熊业广 |
1960年8月-1961年8月 |
李 鄂(兼) |
1961年11月-1968年7月 |
陈晓光 |
1961年8月-1961年11月 |
李众英(革委会主任) |
1968年8月--1975年7月 |
李 鄂 |
1961年11月-1967年1月 |
张霁中 |
1975年7月-1979年5月 |
李众英 |
1971年6月-1975年7月 |
茹古香 |
1979年5月-1983年6月 |
张霁中 |
1975年7月-1979年12月 |
孙延庆(副院长主持工作) |
1983年6月-1985年12月 |
马荆宇 |
1980年2月-1983年6月 |
刘鹏举 |
1985年12月-1992年9月 |
邓村山 |
1983年6月-1992年9月 |
刘忠德 |
1992年9月-1999年7月 |
杜尚信 |
1992年9月-1999年7月 |
马 骥 |
1999年7月-2010年9月 |
李建春 |
1999年7月-2003年7月 |
杨关林 |
2010年9月-2018年8月 |
王明玉 |
2003年7月-2010年8月 |
石 岩 |
2018年8月-2020年11月 |
贺 伟 |
2010年10月-2015年10月 |
吕晓东 |
2020年11月-2023年3月 |
曾庆捷 |
2015年10月-2020年11月 |
|
|
石 岩 |
2020年11月-2023年3月 |
|
|
吕晓东 |
2023年3月-今 |
|
|
Top-10-spinach-dishes-support@big5vn.com
Sport-Venetian-marketing@iin3d.com
抚顺老百姓网
太阳城app下载
太阳城
博彩app
南京文交所钱币邮票交易中心
在线博彩平台
在线博彩
Crown-Sports-Betting-billing@siaxwn.com
澳门威尼斯人娱乐城
博彩平台
澳门威尼斯人娱乐城
车盈易
环球网健康
《放开那三国》-官方网站
365体育投注
esball
皇冠体育博彩
Sun-City-sales@qushiershouche.com
中科商务网
暗黑战网
海购丰运
上海欢乐谷官方网站
奥特曼中国联盟
上林网-
朔州新闻网
浏阳网
无锡工艺职业技术学院
广州康辉国际旅行社有限公司
广元新闻网
站点地图
小刀电动车
江西科技师范大学
星空股份